ymddiriedolwyr CHAGFORD PARISH CHURCH AND CHURCHYARD TRUST
Rhif yr elusen: 201046
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neil Andrew Loden | Cadeirydd | 01 April 2022 |
|
|
||||
TERENCE CHARLES BLEAKMAN | Ymddiriedolwr | 01 February 2019 |
|
|||||
David Jamieson | Ymddiriedolwr | 19 May 2015 |
|
|
||||
BELINDA HAYTER-HAMES | Ymddiriedolwr | 19 June 2012 |
|
|
||||
BARNABY DICKENS | Ymddiriedolwr | 12 June 2012 |
|
|
||||
MARGARET JEFFREYS | Ymddiriedolwr | 06 February 2012 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.