Ymddiriedolwyr POTTON CONSOLIDATED CHARITY
Rhif yr elusen: 201073

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHARLES BELCHER | Cadeirydd | 29 September 2008 |
|
|
||||
Rev Alex Wheatley | Ymddiriedolwr | 04 November 2021 |
|
|
||||
Terry Woods | Ymddiriedolwr | 19 February 2020 |
|
|
||||
George Howe | Ymddiriedolwr | 05 November 2018 |
|
|||||
ANNA ADNITT | Ymddiriedolwr | 05 June 2015 |
|
|
||||
ANGUS MacDONALD | Ymddiriedolwr | 01 September 2014 |
|
|
||||
ANDRE ALLISON | Ymddiriedolwr | 14 May 2012 |
|
|
||||
MICHAEL O'KEEFE | Ymddiriedolwr | 14 May 2012 |
|
|
||||
Alan Leggatt | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.