HAMPSHIRE AND ISLE OF WIGHT WILDLIFE TRUST

Rhif yr elusen: 201081
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The Trust exists to advance, promote and further conservation maintenance and protection of wildlife and its habitats, places of natural beauty, places of zoological, botanical, geographical, archaeological or scientific interest and features of landscape with geological, physiographical or amenity value in particular, but not exclusively in ways that further biodiversity.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024

Gwariant elusennol

Charitable expenditure

Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.

In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.

Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.

By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Mae un neu fwy o ymddiriedolwyr hefyd yn gyfarwyddwyr yr is-gyrff.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
  • Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adnoddau Dynol
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
  • Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Hampshire
  • Ynys Wyth

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 23 Ebrill 2015: y derbyniwyd cronfeydd gan 1106609 THE HANSON CONCRETE CHARITABLE TRUST
  • 22 Rhagfyr 1961: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Charitable company
Enwau eraill:
  • HAMPSHIRE WILDLIFE TRUST (Enw gwaith)
  • HAMPSHIRE AND ISLE OF WIGHT NATURALISTS' TRUST LIMITED (Enw blaenorol)
  • HAMPSHIRE AND ISLE OF WIGHT WILDLIFE TRUST LIMITED (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Buddsoddi
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

12 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
David Jordan OBE Cadeirydd 22 November 2021
Dim ar gofnod
Henry George Le Vaillant Gardener Ymddiriedolwr 19 February 2024
Dim ar gofnod
Oliver Cooper Ymddiriedolwr 19 February 2024
Dim ar gofnod
Victoria Thorp Ymddiriedolwr 19 February 2024
Dim ar gofnod
Charlotte Rose Ymddiriedolwr 19 February 2024
Dim ar gofnod
William Vine Ymddiriedolwr 05 November 2022
Dim ar gofnod
Rachel Coyle MBE Ymddiriedolwr 05 November 2022
Dim ar gofnod
Dr Julian Roberts Ymddiriedolwr 17 June 2021
Dim ar gofnod
Richard Lumley Green-Wilkinson Ymddiriedolwr 24 October 2019
ST GEORGE FOUNDATION LTD
Derbyniwyd: Ar amser
HAMPSHIRE GARDENS TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
BROADHALFPENNY DOWN PRESERVATION TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
FRIENDS OF WINCHESTER CATHEDRAL
Derbyniwyd: Ar amser
Dr Helen McCormack Ymddiriedolwr 05 September 2017
Dim ar gofnod
Oliver Cox Ymddiriedolwr 07 July 2017
BLAKE'S EDUCATIONAL CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
Matthew Prescott Ymddiriedolwr 06 June 2007
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £6.35m £6.70m £7.46m £10.28m £11.74m
Cyfanswm gwariant £4.82m £4.88m £5.62m £6.06m £7.25m
Incwm o gontractau'r llywodraeth £981.27k £1.27m £650.11k £2.98m £1.57m
Incwm o grantiau'r llywodraeth £320.78k £504.23k £1.37m £382.98k £375.88k
Incwm o roddion a chymynroddion £967.14k £1.26m £765.79k £3.01m £2.09m
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £403.79k £280.79k £399.60k £229.05k £307.01k
Incwm - Weithgareddau elusennol £4.88m £5.02m £6.12m £7.01m £9.23m
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £38.54k £37.26k £38.58k £27.36k £97.75k
Incwm - Arall £65.23k £101.21k £137.96k £1.81k £2.15k
Incwm - Cymynroddion £376.00k £859.11k £331.65k £1.92m £1.49m
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £4.24m £4.38m £5.07m £5.40m £6.42m
Gwariant - Ar godi arian £578.18k £499.45k £548.33k £661.20k £832.45k
Gwariant - Llywodraethu £77.62k £82.94k £87.07k £99.97k £100.10k
Gwariant - Sefydliad grantiau £18.22k £68.86k £165.49k £200.81k £204.64k
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0

Asedau a rhwymedigaethau

Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau hunan ddefnydd

Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.

Buddsoddiadau Tymor Hir

Buddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.

Asedau eraill

Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.

Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd

Arian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.

Cyfanswm rhwymedigaethau

Dyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.
Asset / Liability 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Asedau hunan ddefnydd £7.67m £8.69m £3.60m £12.20m £13.01m
Buddsoddiadau tymor hir £0 £1.20m £8.52m £2.83m £4.82m
Cyfanswm asedau £4.17m £4.92m £7.15m £7.99m £8.76m
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd £0 £0 £0 £0 £0
Cyfanswm rhwymedigaethau £626.04k £1.45m £3.95m £3.51m £2.18m

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2024 31 Hydref 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2024 31 Hydref 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2023 14 Rhagfyr 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2023 14 Rhagfyr 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2022 29 Tachwedd 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2022 29 Tachwedd 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2021 24 Tachwedd 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2021 24 Tachwedd 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2020 18 Ionawr 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2020 18 Ionawr 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
Hampshire & Isle of Wight Wildlife
Vicarage Lane
Curdridge
SOUTHAMPTON
SO32 2DP
Ffôn:
01489774422