ymddiriedolwyr THE GYDE ALMSHOUSES CHARITY
Rhif yr elusen: 201098
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOAN ISABEL NASH JP | Cadeirydd |
|
||||||||
Margaret Ann Radway | Ymddiriedolwr | 03 October 2023 |
|
|
||||||
Adrian Gyde | Ymddiriedolwr | 11 July 2023 |
|
|||||||
Ian Massey | Ymddiriedolwr | 11 February 2022 |
|
|
||||||
Nigel Cooper | Ymddiriedolwr | 04 October 2016 |
|
|
||||||
Susan Welbourne | Ymddiriedolwr | 05 July 2016 |
|
|
||||||
CLARE IRVING | Ymddiriedolwr | 28 March 2013 |
|
|
||||||
ANN DANIELS | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.