THE HILLIER ALMSHOUSES

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
provider of warden assisted sheltered housing for ladies over 60 years old who are of limited means
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Llety/tai
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Surrey
Llywodraethu
- 30 Ionawr 1962: Cofrestrwyd
- HILLIERS CHARITY (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philip Stacey | Cadeirydd | 05 May 2023 |
|
|||||
Louise Piper | Ymddiriedolwr | 20 May 2024 |
|
|
||||
Mark Ryan | Ymddiriedolwr | 13 October 2020 |
|
|
||||
Sarah McKenzie | Ymddiriedolwr | 13 October 2020 |
|
|
||||
ANN DRY | Ymddiriedolwr | 16 May 2018 |
|
|
||||
Josephine Radley | Ymddiriedolwr | 17 October 2017 |
|
|||||
Nathalie Antoinet-Wiggins | Ymddiriedolwr | 11 October 2016 |
|
|
||||
Dr SUSAN ELIZABETH SNASHALL | Ymddiriedolwr |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £201.85k | £197.83k | £194.21k | £231.27k | £345.88k | |
|
Cyfanswm gwariant | £128.05k | £120.33k | £141.30k | £191.73k | £176.55k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 11 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 27 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 02 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 02 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 29 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 29 Tachwedd 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 09 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 09 Tachwedd 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 11 Tachwedd 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 16 Tachwedd 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
SCHEME OF THE CHARITY COMMISSIONERS DATED 31 OCTOBER 1995 AS AMENDED BY SCHEME DATED 17 FEBRUARY 2005 AND ORDER DATED 27 OCTOBER 2005 AND RESOLUTION OF THE TRUSTEES DATED 6 FEBRUARY 2006.
Gwrthrychau elusennol
ALMSHOUSES FOR POOR WOMEN WHO ARE NOT LESS THAN 45 YEARS OF AGE AND ARE MEMBERS OF THE CHURCH OF ENGLAND OR OF SOME CONGREGATION OF PROTESTANT DISSENTERS OR METHODISTS, PREFERENCE TO BE GIVEN TO APPLICANTS WHO HAVE BEEN DOMESTIC SERVANTS AND HAVE BECOME INCAPACITATED FOR WORK.
Maes buddion
NOT DEFINED (IN PRACTICE GUILDFORD).
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
HILLIERS ALMSHOUSE CHARITY
HILLIER HOUSE
FARNHAM ROAD
GUILDFORD
GU2 7LT
- Ffôn:
- 01483533317
- E-bost:
- HILLIER.ALMSHOUSE@GMAIL.COM
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window