ymddiriedolwyr POOR'S LAND OR LAPWORTH CHARITY
Rhif yr elusen: 201220
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Mark Robert Thompson | Ymddiriedolwr | 02 November 2022 |
|
|
||||
Didier Georges Simonna Ramsden | Ymddiriedolwr | 01 November 2022 |
|
|
||||
Dr Dennis Frederick Burton | Ymddiriedolwr | 14 October 2022 |
|
|
||||
Susan Elizabeth Freer | Ymddiriedolwr | 07 October 2022 |
|
|
||||
Dr Malcolm Grant Stewart | Ymddiriedolwr | 14 November 2018 |
|
|
||||
Deborah Jayne Sanghera | Ymddiriedolwr | 14 November 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.