MERCY HOUSE OF WILLIAM FRY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Providing affordable housing for 6 elderly widows or spinsters
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Llety/tai
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Dinas Bryste
Llywodraethu
- 09 Mawrth 1962: Cofrestrwyd
- FRY'S HOUSE (Enw gwaith)
- Cartrefi Lloegr
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEAN PATRICK BARRY | Cadeirydd |
|
|
|||||
Richard Wallace | Ymddiriedolwr | 17 January 2025 |
|
|
||||
Rev Laura Verrall-Kelly | Ymddiriedolwr | 01 December 2023 |
|
|
||||
Angela Rosemary Hogg | Ymddiriedolwr | 21 May 2023 |
|
|
||||
Susan Heller | Ymddiriedolwr | 21 November 2021 |
|
|
||||
JULIE ANN BARRY | Ymddiriedolwr | 09 January 2013 |
|
|
||||
ROBERT NEIL TYLEY | Ymddiriedolwr | 16 October 2002 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £12.82k | £11.41k | £9.01k | £13.17k | £16.10k | |
|
Cyfanswm gwariant | £5.93k | £9.81k | £51.09k | £7.59k | £5.98k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 15 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 29 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 26 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 30 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 21 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
SCHEME OF THE 13TH JUNE 1966
Gwrthrychau elusennol
1. MAINTENANCE OF ALMSHOUSES FOR POOR WIDOWS OR SPINSTERS OF GOOD MORAL AND RELIGIOUS CHARACTER AND OF THE COMMUNION OF THE CHURCH OF ENGLAND AS BY LAW ESTABLISHED WHO ARE RESIDENT IN THE CITY AND COUNTY OF BRISTOL WITH A PREFERENCE FOR SUCH POOR WIDOWS OR SPINSTERS WHO ARE RESIDENT IN THE AREA OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST MARY REDCLIFFE WITH TEMPLE, BRISTOL AND ST JOHN THE BAPTIST, BEDMINSTER. 2. RESIDUE FOR BENEFIT OF ALMSPEOPLE.
Maes buddion
ANCIENT PARISH OF ST MARY REDCLIFFE, BRISTOL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
8 WINGFIELD ROAD
BRISTOL
BS3 5EH
- Ffôn:
- 01179099862
- E-bost:
- DEANPATB@GMAIL.COM
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window