ymddiriedolwyr KINGTON ST MICHAEL UNITED CHARITIES
Rhif yr elusen: 201283
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (118 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michael Lees | Ymddiriedolwr | 20 February 2023 |
|
|
||||
Linda Reynolds | Ymddiriedolwr | 03 August 2021 |
|
|
||||
Ralph Adam Edward Allen | Ymddiriedolwr | 08 February 2019 |
|
|
||||
John Hall | Ymddiriedolwr | 05 November 2018 |
|
|
||||
Gerard Maclacky Gamble Chairman | Ymddiriedolwr | 06 February 2018 |
|
|
||||
BARBARA MARY FENNER | Ymddiriedolwr | 23 May 2012 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.