FARLEY HOSPITAL

Rhif yr elusen: 201348
Elusen a dynnwyd

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Founded in 1681, Farley Hospital is a Grade I listed building, providing accommodation for people in need in the local area. There are two houses suitable for couples or a small family and six almshouses for single people. There are communal gardens at the front and individual gardens at the rear. There is a combination of onsite, local and remote support but there is no medical care.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2020

Cyfanswm incwm: £70,856
Cyfanswm gwariant: £57,953

Codi arian

Mae'r elusen hon yn codi arian gan y cyhoedd ond nid yw'n gweithio gyda chodwyr arian proffesiynol neu gyfranogwyr masnachol.

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Llety/tai
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Wiltshire

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 23 Mehefin 2020: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1187181 FARLEY HOSPITAL
  • 22 Rhagfyr 1961: Cofrestrwyd
  • 23 Mehefin 2020: Tynnwyd (CRONFEYDD WEDI'U TROSGLWYDDO (INCOR))
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Buddiannau croes
  • Buddsoddi
  • Rheoli risg
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2016 31/03/2017 31/03/2018 31/03/2019 31/03/2020
Cyfanswm Incwm Gros £21.79k £28.05k £28.81k £30.03k £70.86k
Cyfanswm gwariant £29.26k £140.30k £46.77k £12.53k £57.95k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £0 £0 N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £0 £0 N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2020 13 Mehefin 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2020 13 Mehefin 2020 Ar amser
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2019 16 Rhagfyr 2019 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2019 16 Rhagfyr 2019 Ar amser
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2018 21 Ionawr 2019 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2018 21 Ionawr 2019 Ar amser
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2017 06 Ionawr 2018 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2017

(Mae'r cyfrifon
hyn wedi'u cymhwyso)

06 Ionawr 2018 Ar amser

Elusennau cysylltiedig

Elusennau cysylltiedig
Dogfen lywodraethu
SCHEME OF 8 MARCH 1982
Gwrthrychau elusennol
INCOME TO BE APPLIED TO FARLEY HOSPITAL. AREA OF BENEFIT :- PARISHES OF PITTON AND FARLEY, GRIMSTEAD AND THE LORDSHIP OF MADDINGTON
Maes buddion
SEE OBJECTS
Hanes cofrestru
  • 23 Mehefin 2020 : Asset transfer out
  • 22 Rhagfyr 1961 : Cofrestrwyd
  • 23 Mehefin 2020 : Tynnwyd