STOOKE'S ALMSHOUSE OR MERDON ESTATE CHARITY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Provides 2 Almshouses for needy cases in the parish of Trusham Devon
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 May 2024
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Llety/tai
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Dyfnaint
Llywodraethu
- 30 Ionawr 1962: Cofrestrwyd
- STOOKE'S ALMSHOUSES (Enw gwaith)
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALAN MUDIE | Cadeirydd |
|
|
|||||
Sam Bull | Ymddiriedolwr | 15 January 2025 |
|
|
||||
Jacqui Mayo | Ymddiriedolwr | 08 July 2021 |
|
|
||||
Mark Holmes | Ymddiriedolwr | 26 January 2016 |
|
|
||||
ANDREW THORPE | Ymddiriedolwr | 01 February 2015 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/05/2020 | 31/05/2021 | 31/05/2022 | 31/05/2023 | 31/05/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £7.87k | £8.05k | £8.27k | £8.99k | £10.06k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.98k | £2.63k | £4.81k | £10.05k | £5.66k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2024 | 05 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2023 | 20 Chwefror 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2022 | 09 Awst 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2021 | 11 Gorffennaf 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2020 | 29 Mehefin 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
SCHEME OF 7TH FEBRUARY 1977 AS AMENDED BY VIRTUE OF A S74 RESOLUTION DATED 19 APRIL 1999.
Gwrthrychau elusennol
THE REPAIR AND MAINTENANCE OF "STOOKE'S" ALMSHOUSES. ANY FURTHER INCOME TO BE APPLIED FOR THE BENEFIT OF THE ALMSPEOPLE. (FOR FURTHER DETAILS SEE GOVERNING INSTRUMENT).
Maes buddion
ANCIENT PARISH OF TRUSHAM
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
BURGOYNES
TRUSHAM
NEWTON ABBOT
TQ13 0NW
- Ffôn:
- 01626852487
- E-bost:
- ajmudie@btinternet.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window