RICHARD CARTER CHARITY

Rhif yr elusen: 201426
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

RELIEF OF POVERTY IN CRANBORNE PARISH

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £52
Cyfanswm gwariant: £64

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Dim gwybodaeth ar gael

Taliadau i ymddiriedolwyr

Dim gwybodaeth ar gael

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Rhoi Cymorth I’r Tlodion
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
  • Pobl Ag Anableddau
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Unigolion
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Dorset

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 30 Ionawr 1962: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Buddsoddi
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

4 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
The Reverend the Rector Cadeirydd 16 November 2016
JOHN MILES CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
ELIZABETH HUTCHINS CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
MISS FANNY RIGBY'S CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
CRANBORNE CHURCH LANDS
Derbyniwyd: Ar amser
SIR ANTHONY ASHLEY'S ALMSHOUSES
Derbyniwyd: Ar amser
Dr RICHARD MICHAEL BROWN Ymddiriedolwr
JOHN MILES CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
MISS FANNY RIGBY'S CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
CRANBORNE CHURCH LANDS
Derbyniwyd: Ar amser
ELIZABETH HUTCHINS CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
LINDA PACKMAN Ymddiriedolwr
JOHN MILES CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
MISS FANNY RIGBY'S CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
CRANBORNE CHURCH LANDS
Derbyniwyd: Ar amser
ELIZABETH HUTCHINS CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
BRIGADIER JOHN MICHAEL ANTHONY NURTON Ymddiriedolwr
JOHN MILES CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
MISS FANNY RIGBY'S CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
CRANBORNE CHURCH LANDS
Derbyniwyd: Ar amser
ELIZABETH HUTCHINS CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £48 £49 £50 £51 £52
Cyfanswm gwariant £57 £74 £77 £20 £64
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 23 Ebrill 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 05 Mawrth 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 01 Gorffennaf 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 07 Hydref 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 16 Awst 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 Not Required
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
POUND HOUSE
GRUGS LANE
CRANBORNE
WIMBORNE
BH21 5PX
Ffôn:
01725517676
E-bost:
Dim gwybodaeth ar gael
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael