DEVIZES MUNICIPAL CHARITIES

Rhif yr elusen: 201444
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The objective of the Charity is to provide funds for: a) St John's Church, Devizes, Wiltshire b) Needy people of the Parish of St Mary's, Devizes, Wiltshire

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £25,583
Cyfanswm gwariant: £14,474

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Grwpiau Diffi Niedig Eraill
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Unigolion
  • Darparu Cyllid Arall
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Wiltshire

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 20 Mawrth 1962: Cofrestrwyd
  • 12 Gorffennaf 1996: Tynnwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Buddsoddi
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

10 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Peter Kent Ymddiriedolwr 25 September 2023
DEVIZES ALMSHOUSE CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
David Burgess Ymddiriedolwr 20 March 2023
DEVIZES ALMSHOUSE CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
Claire Blyth Ymddiriedolwr 13 September 2021
DEVIZES ALMSHOUSE CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
PAUL BENNETT Ymddiriedolwr 20 May 2019
DEVIZES ALMSHOUSE CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
STUART MCGREGOR-JOHNSON Ymddiriedolwr 19 February 2018
DEVIZES ALMSHOUSE CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
ROTARY CLUB OF DEVIZES TRUST FUND
Derbyniwyd: Ar amser
JOHN GWILYM JONES Ymddiriedolwr 15 May 2017
DEVIZES ALMSHOUSE CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
Charles Henry de Neufville Lucas Ymddiriedolwr 16 February 2015
DEVIZES ALMSHOUSE CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
Peter Phillip Duckett Ymddiriedolwr 28 January 2014
DEVIZES ALMSHOUSE CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
ROBERT AKERMAN Ymddiriedolwr
DEVIZES ALMSHOUSE CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
DEREK SAMUEL WALTER ELLIOTT Ymddiriedolwr
DEVIZES ALMSHOUSE CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £25.46k £29.22k £25.52k £25.57k £25.58k
Cyfanswm gwariant £20.95k £13.92k £18.99k £13.21k £14.47k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 27 Mehefin 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 27 Mehefin 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 21 Gorffennaf 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 21 Gorffennaf 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 12 Gorffennaf 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 12 Gorffennaf 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 15 Gorffennaf 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 15 Gorffennaf 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 03 Awst 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 03 Awst 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Elusennau cysylltiedig

Elusennau cysylltiedig
Dogfen lywodraethu
SEE WILTS REPORT VOL.1. PAGES 390 AND 432.
Gwrthrychau elusennol
FOR BENEFIT OF POOR OF THE PARISHES OF ST.JOHN AND ST.MARY'S
Maes buddion
PARISHES OF ST.JOHN AND ST.MARY'S
Hanes cofrestru
  • 20 Mawrth 1962 : Cofrestrwyd
  • 12 Gorffennaf 1996 : Tynnwyd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
CLERK TO THE TRUSTEES
SLADE HOUSE
ST JAMES GARDENS
DEVIZES
WILTSHIRE
SN10 1EL
Ffôn:
01380736431
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael