NICHOLAS SPICER'S CHARITY

Rhif yr elusen: 201547
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Making annual grants to their clergy for the relief of need in the parishes of the city of Exeter and in the parish of Halberton, Devon; to any poor Freeman of the city; and to the Trustees of the Charity for distribution at their discretion.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 11 December 2023

Cyfanswm incwm: £4,315
Cyfanswm gwariant: £4,130

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Dim gwybodaeth ar gael

Taliadau i ymddiriedolwyr

Dim gwybodaeth ar gael

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Rhoi Cymorth I’r Tlodion
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Unigolion
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Dyfnaint

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 11 Mai 1962: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Talu staff
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

6 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Fr Benjamin Rabjohns Ymddiriedolwr 14 November 2022
THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF THE HEAVITREE TEAM MINISTRY
Derbyniwyd: Ar amser
CENTRAL EXETER RELIEF IN NEED CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
ST EDMUNDS AND ST MARY MAJOR CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
Roy Hill Ymddiriedolwr 25 November 2020
EXETER COMMUNITY TRANSPORT ASSOCIATION
Derbyniwyd: Ar amser
John Winterbottom Ymddiriedolwr 25 November 2020
Dim ar gofnod
Rev David Nixon Ymddiriedolwr 25 November 2020
Dim ar gofnod
Dr JEFFREY HOWARD COATES Ymddiriedolwr 04 March 2015
Dim ar gofnod
THE REVD HUGH HENRY DAVID PRYSE Ymddiriedolwr
THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST JAMES' EXETER
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 11/12/2019 11/12/2020 11/12/2021 11/12/2022 11/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £3.74k £3.95k £3.89k £4.13k £4.32k
Cyfanswm gwariant £3.69k £3.83k £3.98k £4.07k £4.13k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 11 Rhagfyr 2023 01 Mai 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 11 Rhagfyr 2023 Not Required
Adroddiad blynyddol 11 Rhagfyr 2022 13 Ebrill 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 11 Rhagfyr 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 11 Rhagfyr 2021 22 Chwefror 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 11 Rhagfyr 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 11 Rhagfyr 2020 24 Chwefror 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 11 Rhagfyr 2020 Not Required
Adroddiad blynyddol 11 Rhagfyr 2019 20 Ionawr 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 11 Rhagfyr 2019 Not Required
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
45 THORNTON HILL
EXETER
EX4 4NR
Ffôn:
01392431297
E-bost:
Dim gwybodaeth ar gael
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael