Ymddiriedolwyr BRUNELCARE
Rhif yr elusen: 201555

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carol Slater | Ymddiriedolwr | 01 July 2024 |
|
|
||||
GRAHAM ANDREW RUSSELL | Ymddiriedolwr | 01 July 2023 |
|
|
||||
John Leslie Rew | Ymddiriedolwr | 10 March 2023 |
|
|||||
Joanna Makinson | Ymddiriedolwr | 07 October 2021 |
|
|
||||
Andrew George Sloman | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|
||||
Anthony Charles Oldfield | Ymddiriedolwr | 22 September 2020 |
|
|
||||
Alison Hilda Comley | Ymddiriedolwr | 22 September 2020 |
|
|
||||
Oona Mary Goldsworthy | Ymddiriedolwr | 19 May 2020 |
|
|
||||
Philip Ian Hope | Ymddiriedolwr | 28 February 2019 |
|
|
||||
Mandip Singh Hayer | Ymddiriedolwr | 15 February 2019 |
|
|
||||
Nicholas Stuart Hooper | Ymddiriedolwr | 13 March 2018 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.