ROCK VILLAGE HALL

Rhif yr elusen: 201575
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The charity carries out fund raising events to run and maintain a Village Hall for the benefit of the local community. These include social events i.e. Quiz Nights, Children's events, Music Concerts, Bingo, etc., and larger events e.g. Rock Show, Wedding Fayres, Christmas Fayre etc. It's also hired out for a number of activities e.g. Bridge, Yoga, Toddlers Play, Choir, Yoga, private functions etc.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2024

Cyfanswm incwm: £72,389
Cyfanswm gwariant: £49,748

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Dibenion Elusennol Cyffredinol
  • Hamdden
  • Dibenion Elusennol Erall
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adnoddau Dynol
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Swydd Gaerwrangon

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 25 Hydref 2011: y derbyniwyd cronfeydd gan 1084776 THE ROCK MILLENNIUM GREEN CHARITABLE TRUST
  • 19 Chwefror 1962: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Trust
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

11 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Thomas Dutson Cadeirydd 27 January 2025
Dim ar gofnod
Matthew White Ymddiriedolwr 28 October 2024
Dim ar gofnod
Kelly Rodriguez Ymddiriedolwr 28 October 2024
Dim ar gofnod
Steve Wightman Ymddiriedolwr 25 October 2019
Dim ar gofnod
David Hall Ymddiriedolwr 16 November 2018
Dim ar gofnod
Susan Hopkins Ymddiriedolwr 16 November 2018
Dim ar gofnod
Richard Hall Ymddiriedolwr 16 November 2018
Dim ar gofnod
David Griffiths Ymddiriedolwr 16 November 2018
Dim ar gofnod
Len Pitman Ymddiriedolwr 16 November 2018
Dim ar gofnod
Francis Cratchley Ymddiriedolwr 16 November 2018
Dim ar gofnod
Barry Merchant Ymddiriedolwr 01 November 1995
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/09/2020 30/09/2021 30/09/2022 30/09/2023 30/09/2024
Cyfanswm Incwm Gros £33.53k £54.14k £52.59k £52.45k £72.39k
Cyfanswm gwariant £62.95k £58.94k £47.70k £62.72k £49.75k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £10.00k £17.43k £2.67k N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2024 29 Ionawr 2025 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2024 29 Ionawr 2025 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2023 13 Mehefin 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2023 13 Mehefin 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2022 17 Mehefin 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2022 17 Mehefin 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2021 02 Mehefin 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2021 02 Mehefin 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2020 02 Gorffennaf 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2020 02 Gorffennaf 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
Main Building Millenium Green
Porchbrook Road
Rock Cross
Rock
KIDDERMINSTER
DY14 9SD
Ffôn:
01299832971
E-bost:
Dim gwybodaeth ar gael