Hanes ariannol CHAMBERLAYNE SCHOOL ROOM FUND

Rhif yr elusen: 201635
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 07/10/2020 07/10/2021 07/10/2022 07/10/2023 07/10/2024
Cyfanswm Incwm Gros £168 £260 £261 £224 £295
Cyfanswm gwariant £0 £0 £0 £500 £500
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A