Hanes ariannol CAMSIGHT

Rhif yr elusen: 201640
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £1.28m £536.32k £374.10k £500.85k £544.73k
Cyfanswm gwariant £561.83k £568.72k £658.05k £688.85k £842.21k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £87.00k £87.00k £87.00k £132.13k £145.16k
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £992.46k £237.35k N/A £165.03k £61.32k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £3.88k £120 N/A £3.11k £4.00k
Incwm - Weithgareddau elusennol £261.93k £287.46k N/A £306.70k £447.16k
Incwm - Gwaddolion £0 £0 N/A £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £21.52k £11.38k N/A £26.02k £32.25k
Incwm - Arall £0 £0 N/A £0 £0
Incwm - Cymynroddion £2.28k £131.96k N/A £84.91k £27.50k
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £512.91k £525.39k N/A £661.62k £813.21k
Gwariant - Ar godi arian £48.93k £43.33k N/A £27.24k £29.00k
Gwariant - Llywodraethu £31.34k £141.16k N/A £21.64k £27.24k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 N/A £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £1.19k £3.39k N/A £5.12k £2.98k
Gwariant - Arall £0 £0 N/A £0 £0