Hanes ariannol FRIENDS OF ANIMALS LEAGUE
Rhif yr elusen: 201654
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.29m | £950.42k | £811.57k | £1.54m | £1.06m | |
|
Cyfanswm gwariant | £986.14k | £1.10m | £990.56k | £1.12m | £1.24m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £10.00k | £13.96k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.04m | £687.30k | £596.23k | £1.30m | £793.76k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £73.64k | £190.33k | £92.08k | £148.01k | £180.18k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £183.01k | £62.27k | £66.01k | £51.47k | £62.93k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £9.06k | £10.52k | £12.08k | £9.29k | £8.43k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £45.16k | £30.71k | £15.92k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £827.53k | £514.89k | £187.79k | £1.06m | £568.10k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £810.49k | £1.06m | £984.84k | £1.10m | £1.22m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £175.65k | £38.44k | £5.72k | £18.77k | £21.90k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £4.50k | £4.50k | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £118.94k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.