ymddiriedolwyr FRIENDS OF ANIMALS LEAGUE
Rhif yr elusen: 201654
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paul Dewdney | Cadeirydd | 28 February 2015 |
|
|
||||
Julie Elizabeth Bowden | Ymddiriedolwr | 26 February 2024 |
|
|
||||
Frances Sheehan | Ymddiriedolwr | 21 January 2023 |
|
|
||||
Nicolas Bennett | Ymddiriedolwr | 10 December 2022 |
|
|
||||
Cheryl Vernon | Ymddiriedolwr | 11 September 2021 |
|
|
||||
ELIZABETH ALICE CORDINGLEY | Ymddiriedolwr | 30 January 2012 |
|
|
||||
CHARLES JOHNSTON | Ymddiriedolwr | 05 January 2012 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.