ymddiriedolwyr Wayland Estates Charity
Rhif yr elusen: 201662
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAVID NIGEL TETLOW | Cadeirydd |
|
||||||||
Nicholas Francis Dye | Ymddiriedolwr | 15 March 2024 |
|
|
||||||
JOHN WILLIAM BERNARD HARMAN | Ymddiriedolwr | 16 April 2020 |
|
|||||||
TERRI ANNETTE ROBERTSON | Ymddiriedolwr | 06 February 2018 |
|
|
||||||
MARK OWEN CLARKE | Ymddiriedolwr | 23 June 2013 |
|
|
||||||
PAM DEBENHAM | Ymddiriedolwr | 23 June 2013 |
|
|||||||
SEAN DONAL BRENNAN | Ymddiriedolwr | 10 July 2008 |
|
|
||||||
CLIVE PHILIP SMITH | Ymddiriedolwr | 14 February 2007 |
|
|||||||
CELIA MARGARET BINFIELD | Ymddiriedolwr | 09 February 2005 |
|
|
||||||
BARRIE CHESTER BEASLEY | Ymddiriedolwr | 01 July 2002 |
|
|
||||||
ALISTAIR JAMES DICKSON | Ymddiriedolwr | 31 March 2001 |
|
|
||||||
MICHAEL PATRICK HATTON | Ymddiriedolwr | 01 July 1992 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.