THE ROYAL ALBERT AND ST SWITHUN'S HOMES

Rhif yr elusen: 201687
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Almshouses accomodation.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £169,529
Cyfanswm gwariant: £185,060

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Llety/tai
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Swydd Gaerwrangon

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 09 Ionawr 1967: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • R A H (Enw gwaith)
  • ROYAL ALBERT CHILDRENS HOME (Enw blaenorol)
  • ROYAL ALBERT HOMES (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

12 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
WILLIAM JAMES SIMPSON MBE Cadeirydd 22 April 2013
Dim ar gofnod
Caroline Jane Fitzmaurice Ymddiriedolwr 12 February 2025
Dim ar gofnod
Councillor Atif Sadiq Ymddiriedolwr 19 December 2024
THE UNITED CHARITIES OF ST MARTIN
Derbyniwyd: Ar amser
Councillor Abdul Jabbar Riaz Ymddiriedolwr 19 December 2024
Dim ar gofnod
Timothy John Clarke Mr Ymddiriedolwr 10 July 2024
Dim ar gofnod
Sheila Major Ymddiriedolwr 06 July 2022
Dim ar gofnod
Sandra Bannister Ymddiriedolwr 13 April 2022
Dim ar gofnod
Councillor Steve John MacKay Ymddiriedolwr 19 December 2016
Dim ar gofnod
MARTIN ARMSDEN THOMAS Ymddiriedolwr 24 October 2012
Dim ar gofnod
MIKE ELLISON Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
BEVERLEY ANN THOMPSON Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
BRIAN THOMPSON Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £153.73k £157.61k £160.42k £165.07k £169.53k
Cyfanswm gwariant £151.98k £119.14k £162.91k £201.67k £185.06k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 25 Hydref 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 26 Hydref 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 20 Tachwedd 2023 20 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 20 Tachwedd 2023 20 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 21 Hydref 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 21 Hydref 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 27 Hydref 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 27 Hydref 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 29 Hydref 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 29 Hydref 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Elusennau cysylltiedig

Elusennau cysylltiedig
Dogfen lywodraethu
WILL PROVED 23/12/1910
Gwrthrychau elusennol
FOR THE BENEFIT OF THE ROYAL ALBERT HOMES
Maes buddion
NOT DEFINED
Hanes cofrestru
  • 09 Ionawr 1967 : Cofrestrwyd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
4 Norton Close
Worcester
WR5 3EY
Ffôn:
01905355659
E-bost:
Dim gwybodaeth ar gael
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael