ALBERT CASANOVA BALLARD DECEASED

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Grants can only be made to individuals and organisations living or operating within the city of Plymouth.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 January 2024
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Plant/pobl Ifanc
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Dinas Plymouth
Llywodraethu
- 26 Chwefror 1962: Cofrestrwyd
- A C BALLARD DECEASED TRUST (Enw gwaith)
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RACHEL CONFUE | Cadeirydd | 11 July 2023 |
|
|
||||
Lucy-Hannah Hayes | Ymddiriedolwr | 01 January 2023 |
|
|
||||
Robert Lippett | Ymddiriedolwr | 01 January 2023 |
|
|
||||
David Jones | Ymddiriedolwr | 31 March 2015 |
|
|
||||
LYNN SMITH | Ymddiriedolwr | 12 March 2008 |
|
|
||||
DAVID LEONARD NORRIS MBE | Ymddiriedolwr | 12 March 1998 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/01/2020 | 31/01/2021 | 31/01/2022 | 31/01/2023 | 31/01/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £47.51k | £41.25k | £38.83k | £40.24k | £39.84k | |
|
Cyfanswm gwariant | £47.63k | £49.60k | £40.77k | £57.54k | £48.86k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2024 | 19 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2024 | 19 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2023 | 21 Ebrill 2024 | 143 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2023 | 21 Ebrill 2024 | 143 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2022 | 08 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2022 | 08 Tachwedd 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2021 | 07 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2021 | 07 Tachwedd 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2020 | 22 Tachwedd 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2020 | 22 Tachwedd 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
SEVENTH CODICIL (DATED 10TH JUNE 1940 TO WILL) PROBATE GRANTED 7TH OCTOBER 1948
Gwrthrychau elusennol
CHARITABLE PURPOSES FOR BOYS:- AIR DEFENCE SQUADRON, PLYMOUTH. PLYMOUTH SECONDARY AND CENTRAL SCHOOLS. ORGANISATIONS AND CLUBS IN PLYMOUTH. BALLARD INSTITUTE, PLYMOUTH. RESIDING WITHIN SEVEN MILES FROM BALLARD INSTITUTE. TO PARENTS OF SCHOLARS WHO HOLD SCHOLARSHIPS TO SECONDARY SCHOOLS. DISTRIBUTION TO CHARITABLE ORGANISATIONS IN PLYMOUTH. CONTINUANCE OF EDUCATION OF BOYS FORMERLY ASSISTED BY TESTATOR RE-EDUCATION.
Maes buddion
PLYMOUTH
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
6 HOTHAM PLACE
PLYMOUTH
PL1 5NE
- Ffôn:
- 01822854457
- E-bost:
- ballardplymouth@outlook.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window