ABBEY LAWN TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To secure for the public benefit, the preservation, protection and improvement of listed buildings adjoining Tewkesbury Abbey. To educate the public in the history architecture and natural history of the area around Tewkesbury by the running of a museum. To provide a community and pleasure garden for the residents of Tewkesbury and its visitors.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £254 o 1 grant(iau) llywodraeth
Pobl

1 Ymddiriedolwyr
20 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Swydd Gaerloyw
Llywodraethu
- 22 Ionawr 1962: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
1 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABBEY LAWN TRUSTEE COMPANY LIMITED | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £223.66k | £223.69k | £207.94k | £225.24k | £254.81k | |
|
Cyfanswm gwariant | £212.64k | £224.32k | £255.75k | £292.60k | £262.75k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £62.48k | £5.75k | N/A | £254 |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 27 Tachwedd 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 27 Tachwedd 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 20 Tachwedd 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 20 Tachwedd 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 30 Medi 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 30 Medi 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 19 Gorffennaf 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 19 Gorffennaf 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 10 Gorffennaf 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 10 Gorffennaf 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
SCHEME DATED 09/08/2005
Gwrthrychau elusennol
A) TO SECURE FOR THE PUBLIC BENEFIT THE PRESERVATION, PROTECTION, DEVELOPMENT AND IMPROVEMENT OF FEATURES OF HISTORIC OR PUBLIC INTEREST IN THE PRIMARY AREA OF BENEFIT AND THEREAFTER, AND AT THE TRUSTEES' DISCRETION, IN THE WIDER AREA OF BENEFIT; B) TO PRESERVE FOR THE PUBLIC BENEFIT HISTORICAL, ARCHITECTURAL, AND CONSTRUCTIONAL HERITAGE IN THE FORM OF BUILDINGS OF PARTICULAR BEAUTY OR HISTORICAL, ARCHITECTURAL OR CONSTRUCTIONAL INTEREST IN THE PRIMARY AREA OF BENEFIT AND THEREAFTER, AND AT THE TRUSTEES' DISCRETION, IN THE WIDER AREA OF BENEFIT; C) TO EDUCATE THE PUBLIC IN THE HISTORY, ARCHITECTURE, NATURAL HISTORY AND GEOGRAPHY OF THE WIDER AREA OF BENEFIT, INPARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY BY THE ESTABLISHMENT AND MAINTENANCE OF ONE OR MORE MUSEUMS IN TEWKESBURY; D) TO PROMOTE FOR THE PUBLIC BENEFIT HIGH STANDARDS OF PLANNING, AND ARCHITECTURE IN OR AFFECTING THE WIDER AREA OF BENEFIT; E) TO PROVIDE A COMMUNITY AND PLEASURE GARDEN FOR THE RECREATION AND EDUCATION OF THE INHABITANTS OF TEWKESBURY AND PERSONS VISITING TEWKESBURY; F) TO PROVIDE ACCOMMODATION FOR CLERGY AND OTHERS CONNECTED WITH THE SERVICES OF TEWKESBURY ABBEY CHURCH; G) TO CONTRIBUTE TO THE MAINTENANCE, REPAIR, PRESERVATION, INSURANCE AND CARE OF THE FABRIC OF THE TEWKESBURY ABBEY CHURCH AND ITS GOODS AND ORNAMENTS, IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY, BY MAKING GRANTS FOR SUCH PURPOSES TO THE FRIENDS OF TEWKESBURY ABBEY (REGISTERED CHARITY NUMBER 211236).
Maes buddion
TEWKESBURY
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
John Yorke
Forthampton Court
Forthampton
Gloucester
GL19 4RD
- Ffôn:
- 01684292440
- E-bost:
- yorke@forthampton.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window