ymddiriedolwyr THE VAN NESTE FOUNDATION
Rhif yr elusen: 201951
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jessica Mary Lyons | Ymddiriedolwr | 17 June 2020 |
|
|
||||
Anthony Michael Delaney | Ymddiriedolwr | 18 March 2019 |
|
|
||||
Lucy Appleby | Ymddiriedolwr | 08 March 2019 |
|
|
||||
JOANNA MARY BRIDGET DICKENS | Ymddiriedolwr | 22 January 2014 |
|
|
||||
JEREMY FRANCIS JOSEPH LYONS | Ymddiriedolwr | 12 March 2001 |
|
|
||||
BENEDICT MARK APPLEBY | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.