Dogfen lywodraethu CHURCH LANDS CHARITY
Rhif yr elusen: 201956
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
SCHEME OF 6 AUGUST 1872 AS VARIED BY SCHEMES OF 29 AUGUST 1881, 23 NOVEMBER 1915 AND 27 NOVEMBER 1970. AS AMENDED BY SCHEME DATED 3RD FEBRUARY 2003.
Gwrthrychau elusennol
THE MAINTENANCE AND REPAIR OF THE FABRIC OF THE PARISH CHURCH OF ST. MARY ARCHES, INCLUSIVE OF THE TOWER AND STEEPLE.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
PARISH OF CENTRAL EXETER, DEVON
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.