Hanes ariannol TWYNING CHARITY FOR THE VICAR

Rhif yr elusen: 202002
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/10/2020 31/10/2021 31/10/2022 31/10/2023 31/10/2024
Cyfanswm Incwm Gros £629 £751 £775 £781 £787
Cyfanswm gwariant £1.05k £300 £300 £200 £300
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A