ymddiriedolwyr THE BRADING TOWN TRUST
Rhif yr elusen: 202053
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (170 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elizabeth Manning | Cadeirydd | 27 February 2019 |
|
|
||||
SIMON MORRIS | Ymddiriedolwr | 01 February 2024 |
|
|||||
Joy Lee | Ymddiriedolwr | 04 November 2021 |
|
|
||||
Brian Tyndall | Ymddiriedolwr | 03 February 2020 |
|
|
||||
GEOFFREY FORT HAWKER | Ymddiriedolwr | 26 September 2013 |
|
|
||||
MR ANDY REED | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.