Hanes ariannol POWICK PARISH HALL AND MEN'S CLUB

Rhif yr elusen: 202143
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023 31/12/2024
Cyfanswm Incwm Gros £27.77k £33.07k £30.11k £28.75k £28.41k
Cyfanswm gwariant £27.28k £23.09k £23.40k £25.15k £29.75k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £11.83k N/A £2.67k N/A N/A