Hanes ariannol FEOFFEE CHARITY (POOR'S LAND)

Rhif yr elusen: 202150
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £6.24k £6.26k £6.25k £6.29k £5.56k
Cyfanswm gwariant £4.95k £5.23k £3.40k £11.21k £11.34k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A