Ymddiriedolwyr CHARITY LAND
Rhif yr elusen: 202179

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRUDI JANE SMITH | Cadeirydd | 26 November 2014 |
|
|||||
Katherine Gipson | Ymddiriedolwr | 06 January 2021 |
|
|||||
ALISON JANE TURNER | Ymddiriedolwr | 21 November 2019 |
|
|||||
MARGARET SUSAN KNIGHT | Ymddiriedolwr | 21 November 2019 |
|
|
||||
VICTORIA JANE LUNAN | Ymddiriedolwr | 16 November 2017 |
|
|||||
TIM MITCHAM | Ymddiriedolwr | 15 November 1999 |
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.