Ymddiriedolwyr WILLIAM STOCKMAN
Rhif yr elusen: 202233

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gareth Watts | Cadeirydd | 21 May 2019 |
|
|
||||
Jennifer Margaret King | Ymddiriedolwr | 15 November 2022 |
|
|
||||
Nicola Jane Newton | Ymddiriedolwr | 15 November 2022 |
|
|
||||
Matthew Randall | Ymddiriedolwr | 09 August 2022 |
|
|
||||
Teresa GRIGGS | Ymddiriedolwr | 23 May 2017 |
|
|
||||
Jeremy Parsons | Ymddiriedolwr | 11 November 2014 |
|
|||||
CHERRY BROMAGE | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.