Dogfen lywodraethu MR WILLATS' CHARITY
Rhif yr elusen: 202269
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
INDENTURE DATED 13/11/1858 AS AMENDED BY SCHEME DATED 15/09/1925 AS AMENDED BY SCHEME DATED 26/08/1949 AS AMENDED BY SCHEME DATED 29/06/1965 AS AMENDED BY SCHEME DATED 29/12/1986 AS AMENDED BY DEED DATED 30/10/2014 AS AMENDED BY SCHEME DATED 19/12/2014
Gwrthrychau elusennol
GRANTS TO LAY WORKERS IN CHURCH OF ENGLAND PARISHES.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.