ymddiriedolwyr DUNSTALL ALLOTMENTS
Rhif yr elusen: 202427
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anne Noble | Ymddiriedolwr | 01 June 2023 |
|
|
||||||
Alastair Burn | Ymddiriedolwr | 01 June 2023 |
|
|
||||||
Dr Christopher Corbin | Ymddiriedolwr | 01 June 2019 |
|
|
||||||
Christopher Elmer | Ymddiriedolwr | 16 May 2019 |
|
|
||||||
Alan Dennis | Ymddiriedolwr | 04 March 2019 |
|
|
||||||
Marco Caffarelli | Ymddiriedolwr | 01 March 2017 |
|
|||||||
Glenda Preece | Ymddiriedolwr | 20 February 2014 |
|
|||||||
RICHARD RADCLIFFE | Ymddiriedolwr | 07 February 2013 |
|
|||||||
VANESSA BRUYNEEL-SMITH | Ymddiriedolwr | 23 January 2012 |
|
|
||||||
PAULINE WILKES | Ymddiriedolwr |
|
||||||||
DERRICK SIDNEY BECKETT | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.