ymddiriedolwyr CECIL NORMAN WELLESLEY BLAIR
Rhif yr elusen: 202446
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nicholas Blakemore | Cadeirydd |
|
||||||
John Roland Wallace Knight | Ymddiriedolwr | 16 February 2018 |
|
|
||||
Geoffrey Kenneth Whiffen | Ymddiriedolwr | 01 April 2017 |
|
|
||||
Glyn John William Bridges | Ymddiriedolwr | 04 October 2013 |
|
|||||
CAROLINE Christopher | Ymddiriedolwr | 28 May 2013 |
|
|
||||
Robert Nicholas Rogers | Ymddiriedolwr | 30 April 2013 |
|
|
||||
SUSAN ANN BRADBROOKE | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.