ymddiriedolwyr RICHARD HICKS
Rhif yr elusen: 202543
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr JOHN ROBERT SUNDERLAND | Cadeirydd |
|
|
|||||||||
PHILLIP MATTHEW MANSELL | Ymddiriedolwr | 16 April 2024 |
|
|
||||||||
Rev Paula Ella Challen | Ymddiriedolwr | 29 November 2019 |
|
|||||||||
PETER JOHN MORRIS | Ymddiriedolwr | 21 January 2019 |
|
|||||||||
Christine Johns | Ymddiriedolwr | 20 February 2017 |
|
|
||||||||
ALAN GILBERT | Ymddiriedolwr | 27 February 2015 |
|
|||||||||
GRAHAME BLANCHARD | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||
BRIAN WILLIAM JOHN MANNING | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.