ST KEVERNE UNITED CHARITIES

Rhif yr elusen: 202605
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Award money to deserving individuals or organisations providing for individuals in need, in accord with the wishes of the persons who left the monies in trust "for the poor of the Parish".

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2024

Cyfanswm incwm: £350
Cyfanswm gwariant: £200

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Dim gwybodaeth ar gael

Taliadau i ymddiriedolwyr

Dim gwybodaeth ar gael

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Anabledd
  • Rhoi Cymorth I’r Tlodion
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
  • Pobl Ag Anableddau
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Unigolion
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Cernyw

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 03 Ionawr 1992: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

5 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Roger Eveleigh Richards Cadeirydd 15 November 2021
CAR PARK CHARITY FUND
Derbyniwyd: Ar amser
ST KEVERNE EDUCATIONAL FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
Karen Richards Ymddiriedolwr 26 June 2023
THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST. KEVERNE
Derbyniwyd: Ar amser
ST KEVERNE EDUCATIONAL FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
Frederick John Barry Sherriff Ymddiriedolwr 05 May 2022
ST KEVERNE EDUCATIONAL FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
ST KEVERNE PARISH HALL
Derbyniwyd: Ar amser
SARAH LYNE Ymddiriedolwr 15 November 2021
ST KEVERNE EDUCATIONAL FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
ST KEVERNE PARISH HALL
Derbyniwyd: Ar amser
CAR PARK CHARITY FUND
Derbyniwyd: Ar amser
Kathleen Dewar Ymddiriedolwr 15 November 2021
ST KEVERNE EDUCATIONAL FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/09/2020 30/09/2021 30/09/2022 30/09/2023 30/09/2024
Cyfanswm Incwm Gros £654 £667 £690 £698 £350
Cyfanswm gwariant £610 £0 £0 £770 £200
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2024 19 Tachwedd 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2024 Not Required
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2023 24 Tachwedd 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2023 Not Required
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2022 09 Tachwedd 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2021 15 Mawrth 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2020 02 Ionawr 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2020 Not Required
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Elusennau cysylltiedig

Elusennau cysylltiedig
Dogfen lywodraethu
SCHEME OF 23 MAY 1972
Gwrthrychau elusennol
GENERAL BENEFIT OF THE POOR THE RELIEF IN NEED CHARITY CONSISTS OF CHARITIES PREVIOUSLY REGISTERED UNDER NOS. 204251, 261879, 1007113, 1007114 AND 1007115
Maes buddion
PARISH OF ST. KEVERNE
Hanes cofrestru
  • 03 Ionawr 1992 : Cofrestrwyd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
Victoria House
The Square
St. Keverne
HELSTON
Cornwall
TR12 6ND
Ffôn:
01326280890
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael