PALMER CHARITY
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Makes donations to Trowbridge almshouse trusts for the improvement of accommodation. Makes donations to Action on Homelessness in Trowbridge. Makes donations to Elderly Persons' Day Club in Trowbridge .
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2009
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Llety/tai
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Wiltshire
Llywodraethu
- 16 Chwefror 1962: Cofrestrwyd
- 16 Medi 2010: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
- THE PALMER CHARITY (Enw gwaith)
- PALMERS ALMSHOUSES (Enw blaenorol)
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2005 | 30/06/2006 | 30/06/2007 | 30/06/2008 | 30/06/2009 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.62k | £1.97k | £1.99k | £2.13k | £2.02k | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.85k | £2.78k | £621 | £5.67k | £550 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2009 | 02 Tachwedd 2009 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2009 | 02 Tachwedd 2009 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2008 | 11 Mawrth 2009 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2008 | 16 Mawrth 2009 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2007 | 02 Tachwedd 2007 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2007 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2006 | 14 Tachwedd 2006 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2006 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2005 | 15 Rhagfyr 2005 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2005 | 15 Rhagfyr 2005 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
SCHEME OF 18TH. JULY 1995
Gwrthrychau elusennol
ALMSHOUSES FOR POOR MEN OR WOMEN OF GOOD CHARACTER WHO HAVE RESIDED IN PARISH OF TROWBRIDGE FOR NOT LESS THAN 20 YEARS PRECEDING TIME OF APPOINTMENT AND ARE EITHER OVER THE AGE OF 60 YEARS OR INCAPACITATED FOR ACTIVE WORK. PREFERENCE SHALL BE GIVEN TO ANY PERSON WHO SHALL HAVE BEEN EMPLOYED BY GEORGE LLEWELLEN PALMER. PAYMENTS TO ALMSPEOPLE OF $1 PER CALENDER MONTH.
Maes buddion
TROWBRIDGE
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window