ymddiriedolwyr CHURCH AND TOWN LANDS CHARITY (ESTATE TRUSTEES)
Rhif yr elusen: 202613
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mary Louise Hyde | Ymddiriedolwr | 04 June 2024 |
|
|||||||
Shona Fay Johnstone | Ymddiriedolwr | 04 June 2024 |
|
|||||||
David William Raymond | Ymddiriedolwr | 20 May 2024 |
|
|||||||
Trevor Theodore Sutton | Ymddiriedolwr | 20 May 2024 |
|
|||||||
Christopher Wadsworth | Ymddiriedolwr | 20 February 2023 |
|
|||||||
Graham Fenn | Ymddiriedolwr | 11 November 2021 |
|
|||||||
Leslie Alan Nicholas | Ymddiriedolwr | 20 September 2021 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.