MERE LECTURE HALL TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Provision of 3 Halls, stage, committee room, kitchen and toilets for the advantage of the people of Mere, in Wiltshire, and to promote spiritual, intellectual and social activities, i.e. Plays, films, sporting, medical and social activities, lectures and public meetings. Annual grants are also offered to organisations and local charities within 8 mile radius of Mere.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2024
Pobl

17 Ymddiriedolwyr
2 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Gweithgareddau Crefyddol
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Chwaraeon/adloniant
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Wiltshire
Llywodraethu
- 06 Chwefror 1962: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
17 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHARLES RUTTER | Cadeirydd |
|
|
|||||
Peter Manning | Ymddiriedolwr | 11 October 2023 |
|
|
||||
Michael John Durkee | Ymddiriedolwr | 11 October 2023 |
|
|
||||
Jennifer Mary Wilding | Ymddiriedolwr | 05 October 2023 |
|
|
||||
Caroline Nichola Morton | Ymddiriedolwr | 05 October 2023 |
|
|
||||
JANE HURD | Ymddiriedolwr | 05 October 2023 |
|
|
||||
Stephen John Harwood Fletcher | Ymddiriedolwr | 05 October 2023 |
|
|
||||
Sandra Jayne Catley | Ymddiriedolwr | 05 October 2023 |
|
|
||||
GEORGE JEANS | Ymddiriedolwr | 05 October 2023 |
|
|||||
David Norman Lamb | Ymddiriedolwr | 05 October 2023 |
|
|
||||
Simon Rutter | Ymddiriedolwr | 27 September 2018 |
|
|
||||
HELEN WATTS | Ymddiriedolwr | 30 June 2017 |
|
|
||||
Christopher Wood | Ymddiriedolwr | 15 May 2005 |
|
|
||||
ANDREW REES | Ymddiriedolwr |
|
||||||
ANDREW BRISTOW | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
BRIAN JAMES WATTS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MARY WHITE | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 30/06/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £51.31k | £57.06k | £61.84k | £70.66k | £75.14k | |
|
Cyfanswm gwariant | £50.79k | £90.27k | £44.79k | £59.90k | £43.21k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2024 | 24 Ebrill 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2024 | 24 Ebrill 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2023 | 17 Ebrill 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2023 | 17 Ebrill 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2022 | 29 Ebrill 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2022 | 29 Ebrill 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2021 | 26 Ebrill 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2021 | 26 Ebrill 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2020 | 29 Ebrill 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2020 | 29 Ebrill 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 22ND. NOVEMBER 1
Gwrthrychau elusennol
THE PROMOTION OF THE SPIRITUAL MORAL INTELLECTUAL OR SOCIAL WELFARE ALONG LINES NOT INCONSISTENT WITH NON-CONFORMING CHRISTIANITY OR OF THE PROMOTION OF TEMPERANCE AMONGST THE INHABITANTS. THE PROMOTION OF SIMILAR CHARITABLE OBJECTS ELSEWHERE.
Maes buddion
MERE AND DISTRICT
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
SWAINSFORD FISH FARM
WOODLANDS ROAD
MERE
WARMINSTER
BA12 6BY
- Ffôn:
- 01747860479
- E-bost:
- secretary@merelecturehall.org.uk
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window