ymddiriedolwyr LAND AND POSSESSIONS OF THE POOR OF ELY OTHERWISE PARSONS' CHARITY
Rhif yr elusen: 202634
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAVID JOSEPH BRAND | Cadeirydd |
|
|
|||||
Andrew Turpin | Ymddiriedolwr | 14 October 2022 |
|
|
||||
The Venerable Richard John StClair Harlow | Ymddiriedolwr | 14 October 2022 |
|
|
||||
Joseph James Henry | Ymddiriedolwr | 14 October 2022 |
|
|
||||
Suzanne Margaret Lindsay | Ymddiriedolwr | 05 April 2019 |
|
|
||||
Alastair Ambrose David Morbey | Ymddiriedolwr | 06 April 2018 |
|
|
||||
MICHAEL STUBBINS | Ymddiriedolwr | 13 October 2017 |
|
|
||||
Allyson Broadhurst | Ymddiriedolwr | 28 June 2017 |
|
|
||||
ROBERT CLASBY | Ymddiriedolwr | 07 February 2013 |
|
|
||||
REV CANON MARK BONNEY | Ymddiriedolwr | 07 February 2013 |
|
|
||||
RICHARD OLIVER SETCHELL | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.