Hanes ariannol ST ANDREW'S HOSPITAL

Rhif yr elusen: 202659
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2005 31/03/2006 31/03/2007 31/03/2008 31/03/2009
Cyfanswm Incwm Gros £32.41m £0 £174.00k £3.35k £0
Cyfanswm gwariant £21.63m £0 £0 £0 £0
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A