ymddiriedolwyr GREAT TORRINGTON ALMSHOUSE CHARITY
Rhif yr elusen: 202802
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paul David Cockman | Cadeirydd | 21 June 2021 |
|
|||||
Rev Stephen Ronald Turner | Ymddiriedolwr | 01 May 2023 |
|
|||||
Karen Margaret Owen | Ymddiriedolwr | 01 May 2022 |
|
|||||
Martyn Andrew Hoare | Ymddiriedolwr | 01 May 2022 |
|
|||||
Linda Jane Kimber | Ymddiriedolwr | 01 March 2022 |
|
|||||
Helen Hallam | Ymddiriedolwr | 01 December 2021 |
|
|||||
Keeley Ellen Elizabeth Allin | Ymddiriedolwr | 21 June 2021 |
|
|||||
Dr Rosemary Ann Natalie Hedinsson | Ymddiriedolwr | 15 July 2019 |
|
|||||
Michael Edward Darch | Ymddiriedolwr | 18 February 2019 |
|
|||||
Zoe Louise Fordham-Moore | Ymddiriedolwr | 15 September 2014 |
|
|||||
Richard Llewellyn Harry Rumbold | Ymddiriedolwr | 21 February 2005 |
|
|||||
MR STEVE BLAKE | Ymddiriedolwr | 18 December 2000 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.