ymddiriedolwyr SARAH ROOPE'S ALMSHOUSES
Rhif yr elusen: 202837
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stephen Howard Pearson | Ymddiriedolwr | 07 September 2022 |
|
|
||||
Susan Cardale | Ymddiriedolwr | 14 January 2020 |
|
|
||||
Rosemary Taylor | Ymddiriedolwr | 05 September 2018 |
|
|
||||
Ann Michelle Stevens | Ymddiriedolwr | 29 November 2017 |
|
|
||||
IAN DOUGLAS FRASER | Ymddiriedolwr | 08 July 2015 |
|
|||||
KENNETH JOHN TWYCROSS HOLMAN | Ymddiriedolwr |
|
||||||
MRS ROZANTHE HINE-HAYCOCK | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.