Hanes ariannol WILLIAM PORTMAN ALMSHOUSES

Rhif yr elusen: 202858
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023 31/12/2024
Cyfanswm Incwm Gros £14.34k £17.41k £16.52k £15.94k £17.24k
Cyfanswm gwariant £8.56k £8.04k £14.20k £11.09k £8.41k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A