AXBRIDGE TOWN TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Maintain and run the Town Hall as a public facility. Maintain the Square area of the town in floral displays. Administer and manage the property and chattels left when the Corporation of Axbridge was disolved by the Municipal Corporations Act of 1883.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £3,940 o 2 grant(iau) llywodraeth
Pobl

10 Ymddiriedolwyr
2 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Hamdden
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Gwlad Yr Haf
Llywodraethu
- 30 Ebrill 1962: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PETER SCOTT | Cadeirydd | 12 March 2014 |
|
|
||||
Sarah Jane Godwin | Ymddiriedolwr | 07 February 2022 |
|
|
||||
Terence Arthur Beasley | Ymddiriedolwr | 04 October 2021 |
|
|
||||
Timothy Chard | Ymddiriedolwr | 02 August 2021 |
|
|
||||
Grahame Paine | Ymddiriedolwr | 11 November 2020 |
|
|||||
MIKE ANDERSON | Ymddiriedolwr | 12 March 2018 |
|
|
||||
RIC CANHAM | Ymddiriedolwr | 05 February 2018 |
|
|
||||
LESLIE JAMES STANLEY | Ymddiriedolwr | 01 December 2014 |
|
|
||||
RICHARD PARSONS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JOHN GRAHAM PAGE | Ymddiriedolwr |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | 31/12/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £27.03k | £27.43k | £12.25k | £27.41k | £12.15k | |
|
Cyfanswm gwariant | £19.68k | £13.37k | £14.10k | £9.38k | £8.21k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £13.45k | £22.10k | N/A | £5.76k | £3.94k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2024 | 06 Mawrth 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 22 Gorffennaf 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 22 Gorffennaf 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 08 Mawrth 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 02 Gorffennaf 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 08 Awst 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 06 Ebrill 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 27 Medi 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
SCHEME OF THE 10TH MAY 1889 AS VARIED BY SCHEME OF THE 26TH SEPTEMBER 1963. AS AMENDED BY SCHEME DATED 13 MAY 2022
Gwrthrychau elusennol
AFTER THE PAYMENT OF CERTAIN FIXED SUMS AND THE COST OF REPAIRING AND MAINTAINING THE TOWN HALL THE RESIDUE OF THE INCOME IS APPLICABLE FOR PUBLIC PURPOSES FOR THE BENEFIT OF THE INHABITANTS.
Maes buddion
BOROUGH OF AXBRIDGE
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Westlake Cottage
Moorland Street
Axbridge
Axbridge
Somerset
BS26 2BA
- Ffôn:
- 07711239673
- E-bost:
- grpaine@btinternet.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window