THE WITNEY TOWN CHARITY

Rhif yr elusen: 202996
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The Charity operates 18 Almshouses for the poor and needy in the town of Witney, Oxfordshire. The Charity also provides grants for those in need within the area of West Oxfordshire.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024

Cyfanswm incwm: £182,758
Cyfanswm gwariant: £157,044

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Dibenion Elusennol Cyffredinol
  • Rhoi Cymorth I’r Tlodion
  • Llety/tai
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
  • Pobl Ag Anableddau
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Unigolion
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Swydd Rydychen

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 31 Mai 1962: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Buddsoddi
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

13 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
ASHLEY FARMER Cadeirydd 01 April 2024
Dim ar gofnod
Philip J Wright Ymddiriedolwr 18 March 2025
Dim ar gofnod
Melanie Anne Jones Ymddiriedolwr 24 May 2024
Dim ar gofnod
Judith M White Ymddiriedolwr 08 October 2023
Dim ar gofnod
Georgia Meadows Ymddiriedolwr 14 May 2023
Dim ar gofnod
Jeanette Christine Baker Ymddiriedolwr 01 February 2023
Dim ar gofnod
Amanda Collicutt Ymddiriedolwr 22 January 2023
WITNEY EDUCATIONAL FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
THE TOWN HALL
Derbyniwyd: 18 diwrnod yn hwyr
Rachel Crouch Ymddiriedolwr 01 May 2022
WITNEY EDUCATIONAL FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
THE TOWN HALL
Derbyniwyd: 18 diwrnod yn hwyr
Barry Beadle Ymddiriedolwr 01 May 2022
Dim ar gofnod
CHRISTOPHER WOODWARD Ymddiriedolwr 18 February 2022
HENRY BOX COLLECTION
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1554 diwrnod
Joycelyn Aitman Ymddiriedolwr 12 May 2021
THE COGGES WELFARE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
Brendan Kay Ymddiriedolwr 01 February 2021
FORCES SUPPORT LIMITED
Derbyniwyd: Ar amser
Dr PAUL ANTHONY WATSON Ymddiriedolwr 01 February 2021
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £139.03k £128.85k £125.67k £183.53k £182.76k
Cyfanswm gwariant £113.48k £104.79k £122.70k £131.41k £157.04k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2024 08 Tachwedd 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2024 08 Tachwedd 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2023 18 Hydref 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2023 18 Hydref 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2022 21 Hydref 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2022 21 Hydref 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2021 12 Hydref 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2021 12 Hydref 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2020 30 Medi 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2020 30 Medi 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
66 Woodstock Road
WITNEY
OX28 1DU
Ffôn:
07867 870436
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael