HIGHWEEK CHARITIES

Rhif yr elusen: 203004
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Providing financial help to the elderly and needy in the parish of Highweek, Devon. Also providing almshouse accommodation to the elderly and needy in the parish.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £48,214
Cyfanswm gwariant: £45,235

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Dibenion Elusennol Cyffredinol
  • Rhoi Cymorth I’r Tlodion
  • Llety/tai
  • Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Unigolion
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Dyfnaint

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 06 Mai 1987: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
  • Cartrefi Lloegr
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Buddsoddi
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

8 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Richard Buscombe Ymddiriedolwr 01 May 2023
Dim ar gofnod
OLIVER GIDDINGS Ymddiriedolwr 31 May 2022
Dim ar gofnod
PENNY HAMMOND Ymddiriedolwr 31 May 2022
FREDERICK LIONEL LEAMAN AND ANNIE LEAMAN BEQUEST
Derbyniwyd: Ar amser
DR MAPLETON'S PRIZES
Derbyniwyd: Ar amser
RICHARD JENKS Ymddiriedolwr 16 July 2019
DR MAPLETON'S PRIZES
Derbyniwyd: Ar amser
FREDERICK LIONEL LEAMAN AND ANNIE LEAMAN BEQUEST
Derbyniwyd: Ar amser
PHILIP BULLIVANT Ymddiriedolwr 16 July 2019
DR MAPLETON'S PRIZES
Derbyniwyd: Ar amser
FREDERICK LIONEL LEAMAN AND ANNIE LEAMAN BEQUEST
Derbyniwyd: Ar amser
NEWTON ABBOT COMMUNITY TRANSPORT ASSOCIATION
Derbyniwyd: Ar amser
Rev gareth REGAN Ymddiriedolwr 14 November 2018
DR MAPLETON'S PRIZES
Derbyniwyd: Ar amser
FREDERICK LIONEL LEAMAN AND ANNIE LEAMAN BEQUEST
Derbyniwyd: Ar amser
Liz Roberts Ymddiriedolwr 31 December 2014
Dim ar gofnod
ROBERT BRYANT Ymddiriedolwr 23 November 2009
DR MAPLETON'S PRIZES
Derbyniwyd: Ar amser
FREDERICK LIONEL LEAMAN AND ANNIE LEAMAN BEQUEST
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £47.02k £49.52k £47.66k £49.32k £48.21k
Cyfanswm gwariant £47.45k £31.96k £56.81k £661.17k £45.24k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 23 Medi 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 23 Medi 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 25 Ionawr 2024 86 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 25 Ionawr 2024 86 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 28 Medi 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 28 Medi 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 01 Hydref 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 01 Hydref 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 31 Hydref 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 31 Hydref 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Elusennau cysylltiedig

Elusennau cysylltiedig
Dogfen lywodraethu
SCHEME OF 6/5/1987
Gwrthrychau elusennol
1) PROVISION AND MAINTENANCE OF ALMSHOUSES FOR POOR PERSONS RESIDENT IN THE AREA OF BENEFIT 2) FOR THE BENEFIT OF THE RESIDENTS OF THE ALMSHOUSES 3) TO AUGMENT THE INCOME OF THE HIGHWEEK RELIEF IN NEED CHARITY
Maes buddion
FORMER PARISH OF HIGHWEEK AS CONSTITUTED ON 30/3/1967
Hanes cofrestru
  • 06 Mai 1987 : Cofrestrwyd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
4 CASTLEWOOD AVENUE
HIGHWEEK
NEWTON ABBOT
TQ12 1NX
Ffôn:
01626 367693
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael