TOLLER PORCORUM VILLAGE HALL

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Providing and maintaining the village hall
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2024
Pobl

15 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Chwaraeon/adloniant
- Hamdden
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Dorset
Llywodraethu
- 19 Ionawr 1962: Cofrestrwyd
- TOLLER PORCORUM PARISH HALL (Enw blaenorol)
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
15 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Ennals | Cadeirydd | 09 January 2023 |
|
|
||||
Rorie Geddes | Ymddiriedolwr | 16 September 2024 |
|
|
||||
Jane Curry | Ymddiriedolwr | 25 March 2024 |
|
|
||||
Paul Comer | Ymddiriedolwr | 25 March 2024 |
|
|
||||
Jenny Crumpton | Ymddiriedolwr | 25 March 2024 |
|
|
||||
Julia Stantiford | Ymddiriedolwr | 25 March 2024 |
|
|
||||
Jennifer Ann Johnson | Ymddiriedolwr | 09 January 2023 |
|
|
||||
James Feaver | Ymddiriedolwr | 01 April 2018 |
|
|
||||
Christine Frances Burt | Ymddiriedolwr | 01 January 2015 |
|
|
||||
MICHAEL WILLIAM RAWLING | Ymddiriedolwr | 01 January 2015 |
|
|
||||
CHARLOTTE GAIL WOODFORD | Ymddiriedolwr | 30 March 2011 |
|
|
||||
JANE ELIZABETH ENNALS | Ymddiriedolwr | 30 March 2011 |
|
|
||||
MRS JUDY MILLER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
DEBORAH MARY BILLEN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
THELMA DAWN BILLEN | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | 31/12/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £12.35k | £19.99k | £4.87k | £4.47k | £4.86k | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.92k | £8.79k | £13.33k | £7.48k | £8.86k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £10.00k | £9.43k | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2024 | 16 Ebrill 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 06 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 29 Medi 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 05 Tachwedd 2022 | 5 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 23 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
REGULATED BY A SCHEME DATED 29 NOVEMBER 1994
Gwrthrychau elusennol
THE PROVISION AND MAINTENANCE OF A VILLAGE HALL FOR THE USE OF THE INHABITANTS OF THE PARISH OF TOLLER PORCORUM WITHOUT DISTINCTION OF POLLITICAL, RELIGIOUS OR OTHER OPINIONS, INCLUDING THE USE FOR MEETINGS, LECTURES AND CLASSES, AND FOR OTHER FORMS OF RECREATION AND LEISURE TIME OCCUPATION, WITH THE OBJECT OF IMPROVING THE CONDITIONS OF LIFE FOR THE SAID INHABITANTS.
Maes buddion
TOLLER PORCORUM PARISH
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
39 High Street
Toller Porcorum
DORCHESTER
Dorset
DT2 0DN
- Ffôn:
- 01300 321365
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window