Histon and Impington Town Charity

Rhif yr elusen: 203213
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

THE OBJECT OF THE CHARITY IS THE RELIEF OF PERSONS RESIDENT IN THE PARISHES OF HISTON & IMPINGTON WHO ARE IN NEED, HARDSHIP OR DISTRESS.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2023

Cyfanswm incwm: £6,515
Cyfanswm gwariant: £4,510

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Dim gwybodaeth ar gael

Taliadau i ymddiriedolwyr

Dim gwybodaeth ar gael

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
  • Anabledd
  • Rhoi Cymorth I’r Tlodion
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
  • Pobl Ag Anableddau
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Unigolion
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Swydd Gaergrawnt

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 05 Ebrill 1962: Cofrestrwyd
  • 09 Mawrth 2011: Tynnwyd (NID YW'N GWEITHREDU)
  • 19 Gorffennaf 2011: Re-registered
  • 09 Mawrth 2013: Tynnwyd (NID YW'N GWEITHREDU)
  • 21 Ebrill 2013: Re-registered
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • HISTON POORS LANDS (Enw blaenorol)
  • POORS LANDS (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Buddsoddi
  • Rheoli risg
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

6 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Alison Jane Fisher Ymddiriedolwr 02 September 2024
THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST ANDREW WITH ST ETHELDREDA, HISTON
Derbyniwyd: Ar amser
HISTON AND IMPINGTON TOWN CHARITY
Cofrestrwyd yn ddiweddar
Dr BRIAN STUART ING Ymddiriedolwr 20 March 2013
HISTON AND IMPINGTON TOWN CHARITY
Cofrestrwyd yn ddiweddar
MRS M.C. CLEAVER Ymddiriedolwr 12 May 2008
Dim ar gofnod
Rev NEIL JAMES BLANDFORD-BAKER Ymddiriedolwr 28 June 2006
HISTON AND IMPINGTON TOWN CHARITY
Cofrestrwyd yn ddiweddar
THE ELY DIOCESAN BOARD OF FINANCE
Derbyniwyd: Ar amser
GROVE BOOKS LIMITED
Derbyniwyd: Ar amser
THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST ANDREW WITH ST ETHELDREDA, HISTON
Derbyniwyd: Ar amser
Ian Maxwell PARISH Ymddiriedolwr 04 July 2001
HISTON AND IMPINGTON TOWN CHARITY
Cofrestrwyd yn ddiweddar
MR A.P.M.GLASS Ymddiriedolwr 04 July 2001
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/09/2019 30/09/2020 30/09/2021 30/09/2022 30/09/2023
Cyfanswm Incwm Gros £5.32k £5.39k £4.99k £5.09k £6.52k
Cyfanswm gwariant £2.03k £4.07k £3.22k £4.71k £4.51k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2023 04 Ebrill 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2023 Not Required
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2022 05 Gorffennaf 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2021 11 Ebrill 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2020 29 Ebrill 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2020 Not Required
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2019 09 Ionawr 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2019 Not Required
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Elusennau cysylltiedig

Elusennau cysylltiedig
Dogfen lywodraethu
PRINTED REPORT VOLUME 31 PAGE 94
Gwrthrychau elusennol
BENEFIT OF THE POOR
Maes buddion
HISTON
Hanes cofrestru
  • 05 Ebrill 1962 : Cofrestrwyd
  • 09 Mawrth 2011 : Tynnwyd
  • 19 Gorffennaf 2011 : Re-registered
  • 09 Mawrth 2013 : Tynnwyd
  • 21 Ebrill 2013 : Re-registered

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
16 VILLA PLACE
IMPINGTON
CAMBRIDGE
CB24 9PR
Ffôn:
01223232241
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael