NICHOLAS WATTS' GIFT

Rhif yr elusen: 203271
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

To distribute income arising from the Estate of Mr N Watts in accordance with the terms of the decesased's Will and Scheme set up in 1985.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2024

Cyfanswm incwm: £28,561
Cyfanswm gwariant: £4,625

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Y prif fodd i weithredu dibenion yw gwneud grantiau
Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Rhoi Cymorth I’r Tlodion
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Grwpiau Diffi Niedig Eraill
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Unigolion
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Dyfnaint

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 11 Mai 1962: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • BROWNSDON AND TREMAYNE ESTATE (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Buddsoddi
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

19 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
DUNCAN JOHN BIRD Cadeirydd
Dim ar gofnod
Robin Alan Derges Ymddiriedolwr 14 October 2020
Dim ar gofnod
David Allen Turner Ymddiriedolwr 14 October 2020
Dim ar gofnod
Colin John Edwards Ymddiriedolwr 26 September 2017
Dim ar gofnod
Terence George Pearce Ymddiriedolwr 29 September 2015
Dim ar gofnod
Keith Nicholas Williams Ymddiriedolwr 29 September 2015
Dim ar gofnod
Gerald William Venning Ymddiriedolwr 29 September 2015
Dim ar gofnod
RODNEY FRANCIS GLANVILLE Ymddiriedolwr 23 September 2014
SKRUM
Derbyniwyd: Ar amser
Henry James Sanders Ymddiriedolwr 19 February 2014
Dim ar gofnod
George Henry James Medland Ymddiriedolwr 19 February 2014
Dim ar gofnod
Albert John Downing Ymddiriedolwr 19 February 2014
Bedford Lodge 282
Derbyniwyd: Ar amser
RUSSELL GEORGE WOOLCOCK Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
STEPHEN HENRY CHARLES CARR Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
JOHN COLLACOTT Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
JOHN GREENING Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
DENNIS EDWARD GREENING Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
DENNIS MAURICE CARR Ymddiriedolwr
THE MARSHALL AND BROWNE MEMORIAL HOMES
Derbyniwyd: Ar amser
ROGER DAVID ARCHER BIRD Ymddiriedolwr
ABBEY CHAPEL
Derbyniwyd: Ar amser
WALTER LAKE Ymddiriedolwr
THE MARSHALL AND BROWNE MEMORIAL HOMES
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023 30/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £23.98k £25.63k £26.53k £27.37k £28.56k
Cyfanswm gwariant £9.62k £15.84k £13.83k £11.50k £4.63k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 30 Mehefin 2024 28 Mawrth 2025 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Mehefin 2024 28 Mawrth 2025 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 30 Mehefin 2023 29 Ebrill 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Mehefin 2023 29 Ebrill 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 30 Mehefin 2022 09 Chwefror 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Mehefin 2022 09 Chwefror 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 30 Mehefin 2021 13 Hydref 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Mehefin 2021 13 Hydref 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 30 Mehefin 2020 11 Mawrth 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Mehefin 2020 Not Required
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Elusennau cysylltiedig

Elusennau cysylltiedig
Dogfen lywodraethu
WILL OF 17 FEBRUARY 1674
Gwrthrychau elusennol
FOR BENEFIT OF 5 GODLY AND RELIGIOUS MEN WITHIN COUNTY OF DEVON AND FOR HONEST AND RELIGIOUS TRADESMEN OF TOWN AND PARISH OF TAVISTOCK.
Maes buddion
ANCIENT PARISH OF TAVISTOCK AND COUNTY OF DEVON
Hanes cofrestru
  • 11 Mai 1962 : Cofrestrwyd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
Hardstone Bungalow
Dunterton
TAVISTOCK
Devon
PL19 0Qj
Ffôn:
07742 444003
E-bost:
Dim gwybodaeth ar gael
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael